Entreprise : SCI DES HETRES - SIREN 388 382 194
Identité
Dénomination
SCI DES HETRES
SIREN (siège)
388 382 194
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
27/08/1992
Date de fin de la personne morale
31/12/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers et toutes opérations se rattachant à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES LOGES MALE 61130 VAL-AU-PERCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Male
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME GISELE , YVONNE , EMELIE
Nom d'usage
BOURDIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Val-au-Perche
Nom, Prénom(s)
BOURDIN MELANIE , GISELE , JACKIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Germain-de-la-Coudre
Nom, Prénom(s)
BOURDIN FRANCK , MICHEL , MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Ceton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/1992
Siret
38838219400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers et toutes opérations se rattachant à cet objet.
Autres Activités
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers et toutes opérations se rattachant à cet objet.
Adresse
LES LOGES MALE
61130 , VAL-AU-PERCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Male
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/1992
Siret
38838219400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PL DES TEILLEULS
61130 , VAL-AU-PERCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de L'Aigle a été rattaché au tribunal de commerce d'Alençon par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 10 000.00 frf - nouveau montant : 1 524.49 eur.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).