Entreprise : DELTA SUD - SIREN 388 303 539
Identité
Dénomination
DELTA SUD
SIREN (siège)
388 303 539
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1992
Date de fin de la personne morale
02/06/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
10 RUE MESNIL 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBAUT JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Chantilly
Nom, Prénom(s)
ALLEAUME PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Cinqueux
Nom, Prénom(s)
BARBAUT LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Chantilly
Nom, Prénom(s)
BARBAUT THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Chantilly
Nom, Prénom(s)
SARFATI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPERTS ET COMMISSAIRES (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/06/1992
Siret
38830353900042
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATIONS IMMOBILIERES
Adresse
10 RUE 10 rue Mesnil
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
38830353900018
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSFORMATION ET REPARATION DE VEHICULES NEUFS OU D'OCCASION L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DE TOUS ELEMENTS MECANIQUES ELECTRIQUES OU DE CARROSSERIE RELATIFS A L'AUTOMOBILE
Adresse
RUE CLEMENT ADER
13340 , ROGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PLAN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1996
Siret
38830353900026
Code APE
501Z
Adresse
10 RUE CAPITAINE LIVRELLI
20000 , AJACCIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
38830353900034
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transformation et préparation
Adresse
VOIE INDUSTRIELLE
60870 , VILLERS-SAINT-PAUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUST NOGENT VILLERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B0681535
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 06-06-2018 le Tribunal de Commerce de Compiegne a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72697
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 06/06/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/06/2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/07/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 16/07/2004 nommant M ROIG Jean en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M DUMAS Christian
Numéro d'observation
14445
Date d'ajout
13/08/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.04.02 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS A OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L4ENCONTREDE SA DELTA SUD RCS SENLIS B 388303539 JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR DUMAS CHRISTIAN LIQUIDATEUR MAITRE LEHERECY PHILIPPE 105 RUE H.PAUQUET 60100 CREIL DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 17.04.2002
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/04/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 18/04/2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 17/04/2012. Juge Commissaire : M DUMAS Christian Liquidateur : ME LEHERICY Philippe 105 rue H.Pauquet 60100 CREIL
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
32167
Date d'ajout
14/09/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 18/07/2001
Numéro d'observation
5974
Date d'ajout
27/04/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/01/1997
Description
Historique des observations depuis le 15/01/1997 : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 17.4.02
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/11/1996.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 18/04/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).