Entreprise : SA JACQUES LEFEVRE INDUSTRIES - SIREN 388 279 655
Identité
(Entreprise radiée le 07/11/2018)
Dénomination
SA JACQUES LEFEVRE INDUSTRIES
SIREN (siège)
388 279 655
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1992
Date de fin de la personne morale
20/08/2042
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/10/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
382000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES CLERIMOIS 89100 SENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES VAUGUILLETTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE BERNARD , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE SYLVIE , GERMAINE , BERTHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Nailly
Nom, Prénom(s)
LASSERRE JOCELYNE , RENEE
Nom d'usage
LEFEVRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Sens
Dénomination
HANS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Belfort
Dénomination
EXCO CAP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Exincourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/08/1992
Siret
38827965500020
Enseigne
ETS JACQUES LEFEVRE - LEFEVRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - LMI
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mécanique générale, maintenance matériels et machines industriels - prise de participations dans toutes sociétés et affaires.
Adresse
10 RUE 10 Rue des Clérimois Z I des Vauguillettes
89100 , Sens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES VAUGUILLETTES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1992
Siret
38827965500012
Code APE
741J
Adresse
RUE DES LONGUES RAIES
89100 , SENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29413
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 06/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8771
Date d'ajout
22/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 22/11/2013 arrête le plan de cession au profit de : la SARL D2MI dont la SARL SVD demeure garante, avec entrée en jouissance au 28/11/2013
Numéro d'observation
8141
Date d'ajout
09/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 08/10/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître Virginie LAURE, sise au 1 Rue de l'Epée à Sens (89100) , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 10/12/2013 , maintient administrateur, la SELAS SEGARD-CARBONI, prise en la personne de Maître Didier SEGARD, sise au 16 RUE de l'Horloge à AUXERRE (89000)
Numéro d'observation
7810
Date d'ajout
03/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Sens , prononce en date du 03/09/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15/10/2012 désigne Administrateur la SELAS SEGARD-CARBONI, prise en la personne de Maître Didier SEGARD, sise au 16 Rue de l'Horloge à Auxerre (89000) avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion , Mandataire judiciaire la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître Virginie LAURE, sise au 1 Rue de l'Epée à Sens ( 89100) , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/03/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/08/1992
Description
Historique des observations depuis le 21/08/1992 : Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE. Modification du 20.01.2006 Mise en harmonie des statuts avec la Loi NRE n° 2001-420 du 15.05.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).