Entreprise : VERNER INVESTISSEMENTS - SIREN 388 271 298
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2022)
Dénomination
VERNER INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
388 271 298
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1996
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
15000000 EUR
Adresse du siège
95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIBOURT LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
DUJANY SYLVIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Les Clayes-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CHANUT NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Spruntulis BEN , LEO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Nom, Prénom(s)
Papiasse ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
Humbert DOMINIQUE
Nom d'usage
Aubernon
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MONNOT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meudon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/1992
Siret
38827129800019
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION PAR TOUS MOYENS DE PARTICIPATIONS DANS LA SOCIETE ANONYME EXANE ET LES SOCIETES DE SON GROUPE, ET TOUTES ACTIVITESY AFFERENTES
Adresse
95 RUE 95 rue La Boétie
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
38827129800027
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
15 QUAI DE BOURBON
75004 , PARIS 4 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1165265
Date d'ajout
27/06/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996B1165261
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Associé unique : BNP Paribas - 16 boulevard des Italiens 75009 Paris - 662 042 449 RCS Paris
Numéro d'observation
1996B1165259
Date d'ajout
31/05/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 24-05-2022
Numéro d'observation
15745
Date d'ajout
27/08/1996
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU 23 07 1996 RADIATION DU 08 08 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).