Entreprise : GIE DE CHALLIGNAC - SIREN 388 232 662
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2018)
Dénomination
GIE DE CHALLIGNAC
Sigle
GIE DE CHALLIGNAC
SIREN (siège)
388 232 662
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1992
Date de fin de la personne morale
16/08/2091
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
SALLE POLYVALENTE 16300 CHALLIGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SALLE POLYVALENTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERRUCHON CHRISTIAN , GEORGES , FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Montmérac
Nom, Prénom(s)
ELION JEAN-PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Brie-sous-Barbezieux
Nom, Prénom(s)
POITOU JEAN-YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Vignolles
Nom, Prénom(s)
GUILLET SYLVAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Val des Vignes
Nom, Prénom(s)
MALLARD THIERRY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Saint-Bonnet
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER LILIANE , SOLANGE
Nom d'usage
PATRAT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
BREMAUD LAURENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Barbezieux-Saint-Hilaire
Nom, Prénom(s)
GOURMAUD ARNAUD , JEROME
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Challignac
Nom, Prénom(s)
LEGER FRANCK , STEPHANE
Qualité
Liquidateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Angeduc
Nom, Prénom(s)
RICHARD JEAN-PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Barret
Dénomination
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA VALLADE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Barret
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOURDIER.
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Combes
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES COURGEAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Péreuil
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA GLAUDIERE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHANTE MORLIERE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Challignac
Dénomination
S.C.E.A DOMAINE BODET ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Barbezieux-Saint-Hilaire
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE TEXIER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Bonnet
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LAUBARDERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Challignac
Dénomination
DOMAINE DE CHEZ SALLEE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Dénomination
DE LA VALLEE DU NE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ladiville
Dénomination
EARL IDIER ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Angeduc
Dénomination
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE CONZAC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Dénomination
SCEA JAURE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Dénomination
EARL MONNET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Aubeville
Dénomination
EARL des Coteaux du Landreau
Qualité
Membre
Commune de résidence
Barbezieux-Saint-Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
38823266200014
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
réalisation d'activités agricoles.
Adresse
Salle Polyvalente
16300 , Challignac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SALLE POLYVALENTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4854
Date d'ajout
08/08/2018
Description
Radiation du RCS le 08/08/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1754
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/11/2017 Liquidateur : LEGER Franck Stéphane Le siège de la liquidation est fixé à : Salle Polyvalente 16300 Challignac Journal d'annonces légales : Le Courrier Français en date du 22/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).