Entreprise : S.C.M. PHYSIO KINE 04 - SIREN 388 116 519
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2022)
Dénomination
S.C.M. PHYSIO KINE 04
SIREN (siège)
388 116 519
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1992
Date de fin de la personne morale
28/07/2042
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE FERDINAND DE LESSEPS 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIAS EMMANUELLE
Nom d'usage
PUPIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Nom, Prénom(s)
PUPIER CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1992
Siret
38811651900017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
SAINT CHRISTOPHE
04000 , DIGNE-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LA CROIX DU SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/1992
Siret
38811651900025
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de masseurs kinésithérapeutes
Adresse
RUE rue Ferdinand de Lesseps
04000 , Digne-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3224
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Dissolution à compter du 15/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/05/2021, liquidateur : PUPIER Christophe, siège de la liquidation : Rue Ferdinand de Lesseps 04000 Digne-les-Bains, parution de la publicité légale : Petites Affiches AHP paru le 17/05/2021
Numéro d'observation
3191
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/05/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
651
Date d'ajout
05/05/1997
Description
À compter du 16 avril 1997 la dénomination sociale de la société Durand- Schmitt, devient S.C.M. Durand-Pupier.
Numéro d'observation
684
Date d'ajout
19/04/1993
Description
Modification autre Mise en activité à compter du 28.07.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).