Entreprise : SCI GILLIS - SIREN 388 113 680
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2022)
Dénomination
SCI GILLIS
SIREN (siège)
388 113 680
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1992
Date de fin de la personne morale
14/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
4 RUE CONSTANT MOYAUX 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Couteau EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Havez CLAUDE , CARLOS , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Fierain JEAN-MARC , LEON , MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Maresches
Nom, Prénom(s)
Samyn MICHEL , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
38811368000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE GILIS
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
38811368000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location immobilière L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles. Toutes opérations civiles immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet.
Adresse
4 RUE 4 rue Constant Moyaux
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
17/03/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-03-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 30-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31-12-2020, Journal publicateur : La Croix du Nord , adresse de liquidation : au siège social (mention de dissolution valable 3 ans).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).