Entreprise : STAR AUTO - SIREN 388 061 541
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2021)
Dénomination
STAR AUTO
SIREN (siège)
388 061 541
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA BRANCHE 71230 SAINT-VALLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT VALLIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHEY DOMINIQUE , DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
SAULES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38806154100016
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE, ACHAT ET DE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS EN PROVENANCE DE PAYS DE LA CEE, REPARATIONS AUTOMOBILES
Adresse
RUE RUE DE LA BRANCHE
71230 , SAINT VALLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT VALLIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3926
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 05/05/2021 avec effet au 05/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2781
Date d'ajout
03/10/1996
Description
SUIVANT AGE DU 26/07/96 LES ASSOCIES ONT DECIDE DE PRONONCER LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET DE NOMMER MATHEY DOMINIQUE LIQUIDATEUR. LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A SAULES, 71390 RUE DE LA GARE. DEPOT AU GREFFE : 01/10/96 PUBLICATION : LA RENAISSANCE DU 09/08/96.
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
20/06/1994
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31/12/93.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 120 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 293.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).