Entreprise : CUMA DE BOISROND - SIREN 388 052 540
Identité
Dénomination
CUMA DE BOISROND
SIREN (siège)
388 052 540
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1992
Début d’activité
26/06/1992
Date de fin de la personne morale
09/07/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation en commun de tous matériels agricoles extension de la circonscription territoriale aux communes du canton de Sancergues, et des cantons limitrophes, Sancerre, les Aix, Baugy, Nérondes, La guerche pour le Cher et les cantons de pouilly-sur-Loire, la charité-sur-Loire pour la Nièvre
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
14800 EUR
Adresse du siège
BOISROND 18140 CHARENTONNAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHARENTONNAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GATOUILLAT INGRID
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Menetou-Couture
Nom, Prénom(s)
GATOUILLAT MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Menetou-Couture
Nom, Prénom(s)
SIMON ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Sancergues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/1992
Siret
38805254000019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation en commun de tous matériels agricoles extension de la circonscription territoriale aux communes du canton de Sancergues, et des cantons limitrophes, Sancerre, les Aix, Baugy, Nérondes, La guerche pour le Cher et les cantons de pouilly-sur-Loire, la charité-sur-Loire pour la Nièvre
Adresse
BOISROND
18140 , CHARENTONNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHARENTONNAY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4663
Date d'ajout
03/11/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Assemblée générale ordinaire du 08.09.05 À compter du 08.09.05 Modification du capital social pour le porter de 15 770.00 e à 15 710 euros Nomination de Mr Dessauny Christophe en qualité de vice président en remplacement de Mr Arnoult Michel Date d'effet : 08/09/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
689
Date d'ajout
27/02/2002
Description
Assemblée générale extraordinaire du 200901 conversion du capital : 103500f soit 15778.47 euros arrondis à 15 770 euros délibération du conseil d'administration du 20 septembre 2001 nomination de M. Michel Arnoult en qualité de vice président en remplacement de M. Alain Simon nomination de M. Bertrand Kippert en qualité de secrétaire en remplacement de MME Annie Simon nomination de M. Alain Simon en qualité de trésorier en remplacement de MME Annie Simon dépôt greffe du 27 février 2002 Date d'effet : 20/09/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 69 500.00 FRF nouveau montant : 10 595.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).