Entreprise : SCI FUGUEIRONS - SIREN 388 005 134
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2023)
Dénomination
SCI FUGUEIRONS
SIREN (siège)
388 005 134
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1992
Date de fin de la personne morale
28/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUAI CAMPREOUX 13250 CORNILLON-CONFOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD ELIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Cornillon-Confoux
Nom, Prénom(s)
LORENZETTI ESTELLE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Cornillon-Confoux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/1992
Siret
38800513400019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété la gestion l'administration et la disposition des biens qui seront apportés à la société et de tous ceux dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
QUAI Quartier Campreoux
13250 , Saint-Chamas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11581
Date d'ajout
05/10/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Salon-de-Provence le 05/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7239
Date d'ajout
22/06/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).