Entreprise : OMNIVEST - SIREN 387 904 048
Identité
Dénomination
OMNIVEST
SIREN (siège)
387 904 048
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2020
Début d’activité
01/11/2020
Date de fin de la personne morale
27/11/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2480000 EUR
Adresse du siège
3 PL ROYALE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
OMNIDEV GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
38790404800031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding
Autres Activités
holding
Adresse
3 PL ROYALE
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/1992
Siret
38790404800015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
18 RUE D'ARRAS
92000 , NANTERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
018-022
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
38790404800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
143 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72512
Date d'ajout
30/11/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de transfert du siège social à compter du 01/11/2020 du 143 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine au 3/5 Place royale 78100 Saint-Germain-en-Laye Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/11/2020 Ancienne valeur : 143 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Nouvelle valeur : 3/5 Place royale 78100 Saint-Germain-en-Laye
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3637
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Apport partiel d'actif à ISOR (SASU) - 339 447 537 RCS Nanterre de sa branche complète et autonome d'activité de "prestations de services en matière de comptabilité, achats, services informatiques, direction du contrôle de gestion, direction des ressources humaines ainsi que les services généraux". Apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions avec effet au 01/01/2018).
Numéro d'observation
42738
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Apport partiel d'actif à ISOR (SASU) - 339 447 537 RCS Nanterre de sa branche complète et autonome d'activité de "prestations de services en matière de comptabilité, achats, services informatiques, direction du contrôle de gestion, direction des ressources humaines ainsi que les services généraux". Apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions avec effet au 01/01/2018).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).