Entreprise : SARTOL - SIREN 387 822 539
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2019)
Dénomination
SARTOL
SIREN (siège)
387 822 539
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1992
Date de fin de la personne morale
21/06/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA FLECHE 72300 SABLE-SUR-SARTHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VARJET ARMAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ANTONY
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE JEAN , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DOURTHE PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1930
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
GUILLOTIN REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
RIS ORANGIS
Dénomination
SOCIETE M.P.M.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
SABLE SUR SARTHE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1992
Siret
38782253900012
Code APE
284B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA FABRICATION ET LE MONTAGE DE TOUS PRODUITS, ENSEMBLES OU INSTALLATIONS DE TOLERIE OU INCORPORTANT DE LA TOLERIE
Adresse
RTE RTE DE LA FLECHE
72300 , SABLE SUR SARTHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12161
Date d'ajout
13/11/2019
Description
Radiation du RCS LE MANS le 13/11/2019 avec effet au 21/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
434
Date d'ajout
21/01/2003
Description
EN DATE DU 21/01/2003 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 21/01/2003
Numéro d'observation
3746
Date d'ajout
12/08/1996
Description
CESSATION COMPLETE D ACTIVITE PAR SUITE DE VENTE A LA SARL SARTOL EUROPE A COMPTER DU 17/10/95
Numéro d'observation
4422
Date d'ajout
17/10/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/10/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SOCIETE METALFORM EUROPE ET A DESIGNE ME ANDRE BACH EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 17/10/95
Numéro d'observation
3029
Date d'ajout
11/07/1995
Description
ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, EN DATE DU 11 JUILLET 1995 PROROGEANT LE DELAI DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1995 A COMPTER DU 11/07/95
Numéro d'observation
1555
Date d'ajout
03/04/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/04/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: M. LE HELLO REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME BRIAND PIERRE 7, AVENUE DE LA PREFECTURE 72015 LE MANS CEDEX ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME ANDRE BACH 6, AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 72000 LE MANS AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES GESTION DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/03/95 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 03/04/95
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
31/03/1995
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 31.03.95 MR DOURTHE REPRESENTANT DE DROIT DE SARTOL SA ROUTE DE LA FLECHE 72300 SABLE SUR SARTHE A FAIT AU GREFFE UNE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 31/03/95
Numéro d'observation
3453
Date d'ajout
22/07/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE SUITE CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/06/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).