Entreprise : SCM MOREL GIRALT - SIREN 387 740 178
Identité
Dénomination
SCM MOREL GIRALT
SIREN (siège)
387 740 178
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1992
Début d’activité
02/07/1992
Date de fin de la personne morale
01/07/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
KINESITHERAPIE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
136 BD DE LA REPUBLIQUE 34400 LUNEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LE VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRALT SYLVAIN , CHRISTIAN , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
GALLARGUES LE MONTUEUX
Nom, Prénom(s)
MOREL RICHARD , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
LUNEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/1992
Siret
38774017800026
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
KINESITHERAPIE
Autres Activités
KINESITHERAPIE
Adresse
136 BD DE LA REPUBLIQUE
34400 , LUNEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LE VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38774017800018
Code APE
851G
Adresse
42 RUE LAKANAL
34400 , LUNEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11680
Date d'ajout
19/10/2005
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN :42 RUE LAKANAL 34400 LUNEL NOUVEAU : 136 BD REPUBLIQUE IMMEUBLE LE VAN GOGH 34400 LUNEL Date d'effet : 01/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10707
Date d'ajout
08/11/1999
Description
NOMINATION DE M. GIRALT SYLVAIN EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE M. SANZ FABIEN. CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCM MOREL - SANZ NOUVELLE : SCM MOREL - GIRALT Date d'effet : 16/08/1999
Numéro d'observation
11297
Date d'ajout
06/11/1998
Description
NOMINATION DE M. SANZ FABIEN EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MME BATIER NATHALIE DEMISSIONNAIRE. CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCM MOREL BATIER NOUVELLE : SCM MOREL - SANZ A COMPTER DU 25/09/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 40 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 097.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).