Entreprise : SCI VERNOBA - SIREN 387 620 362
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2022)
Dénomination
SCI VERNOBA
SIREN (siège)
387 620 362
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1992
Date de fin de la personne morale
26/05/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1295.82 EUR
Adresse du siège
LD LE DEVOIS 30600 VESTRIC-ET-CANDIAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRESIA DANIEL , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Antibes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1992
Siret
38762036200013
Code APE
702C
Adresse
4 RUE L ESPANDIDOU
30420 , CALVISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/05/1992
Siret
38762036200039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A CALVISSON, 4 RUE DE L'ESPANDIDOU REPARATION LOCATION
Adresse
LD Lieu-dit le Devois
30600 , Vestric-et-Candiac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/1994
Siret
38762036200021
Code APE
702C
Adresse
20 AV MAURICE PRIVAT
30420 , CALVISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6005
Date d'ajout
03/09/1996
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20.05.96 LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE VAUVERT, 20 AVENUE MAURICE PRIVAT A VESTRIC ET CANDIAC, LIEUDIT LE DEVOIS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 3.9.96 LE COMMERCIAL DU GARD 6.8.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2332
Date d'ajout
23/03/1995
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 7.11.94 MME JACQUELINE SANTOS A ETE REMPLACEE DANS SES FONCTIONS DE GERANT PAR MR FRESIA DANIEL, JEAN MARIE, NE LE 21.12.56 A ANTIBES, DEMEURANT A ANTIBES CHEMIN DES COMBES LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE CALVISSON 4 RUE DE L'ESPANDISOU A VAUVERT, 20 AVENUE MAURICE PRIVAT DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 23.03.95 LE COMMERCIAL DU GARD 24.1.95 ET 21.02.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 27 mai 1992 - LE COMMERCIAL DU GARD du 12 mai 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).