Entreprise : ECLIPSE - SIREN 387 565 161
Identité
Dénomination
ECLIPSE
SIREN (siège)
387 565 161
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2003
Début d’activité
15/05/1992
Date de fin de la personne morale
16/07/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
VENTE D'ARTICLES TEXTILES ET DE LOISIR NEGOCE DISTRIBUTION DE TOUT BIEN D'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Capital social
1400000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE VIENNE 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESTROUBLANS 45 BD L EUROPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUZAT FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
MARSEILLE 07
Nom, Prénom(s)
PAULAIME HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARTIGUES
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DIARRA S.E.C. DIARRA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE 01
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
38756516100040
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE D'ARTICLES TEXTILES ET DE LOISIR NEGOCE DISTRIBUTION DE TOUT BIEN D'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS
Adresse
2 RUE DE VIENNE
13127 , VITROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESTROUBLANS 45 BD L EUROPE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1999
Siret
38756516100024
Code APE
514C
Adresse
100 RUE DE LA MAIRE
13400 , AUBAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES PALUDS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
38756516100032
Code APE
524C
Adresse
1 RUE CAPITAINE DESSEMOND
13007 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
38756516100016
Enseigne
FORME SPORT
Code APE
514S
Adresse
52 BD GABRIEL KOENIGS
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8122
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Radiation du RCS le 15/12/2017 avec effet au 14/12/2017 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE ECLIPSE (SAS).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8121
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 14/12/2017, LE TRIBUNAL DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE ECLIPSE (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 25/05/2007 ) Date d'effet : 14/12/2017
Numéro d'observation
918
Date d'ajout
17/02/2014
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/02/2014 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A DESIGNE BENEDETTI-LATAUD JACQUES EN REMPLACEMENT DE PICAVET FREDY , JUGE-COMMISSAIRE A COMPTER DU 14/02/2014 Date d'effet : 14/02/2014
Numéro d'observation
2913
Date d'ajout
28/05/2007
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 25/05/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE ECLIPSE (SAS) SOUS LE NUMERO 4155587, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE PICAVET FREDY, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT SERRE AIME, Liquidateur : Me VERRECCHIA Eric - 378, boulevard Clémenceau - 13300 SALON DE PROVENCE ET A FIXE AU 15/05/2007 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 25/05/2007
Numéro d'observation
6493
Date d'ajout
26/12/2005
Description
Transformation de la société ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA - NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SAS LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : M FREDERIC BOUZAT DEVIENT PRESIDENT LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : M LIONEL AMERIO DEVIENT DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 18/11/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).