Entreprise : EARL DES TOURNIERS - SIREN 387 499 007
Identité
Dénomination
EARL DES TOURNIERS
SIREN (siège)
387 499 007
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1992
Début d’activité
18/05/1992
Date de fin de la personne morale
25/05/2091
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
exploitation agricole
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
131340 EUR
Adresse du siège
LES TOURNIERS 71960 SOLOGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE-BOUILLIER SEBASTIEN , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Berzé-la-Ville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/05/1992
Siret
38749900700012
Nom commercial
EARL DES TOURNIERS
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LES TOURNIERS
71960 , SOLOGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 25/05/2091 à compter du 01/12/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 151140 EUROS Nouveau capital : 131340 EUROS à compter du 01/12/2014
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification relative aux dirigeants : BOUILLIER Michel nom d'usage : BOUILLIER Michel n'est plus gérant
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES TOURNIERS Nouvelle mention : EARL DES TOURNIERS à compter du 01/12/2014
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 01/12/2014
Numéro d'observation
3328
Date d'ajout
29/11/2001
Description
CAPITAL SOCIAL CONVERTI DE 1 007 600 F EN 153 607,63 EUROS PUIS DIMINUE POUR ETRE RAMENE A 151 140 EUROS DEMISSION DE MME BOUILLIER COLETTE CO GERANTE Date d'effet : 30 septembre 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
GAEC RECONNU LE 09.03.92 ET AGREE DEFINITIVEMENT LE 09.05.92 SOUS LE NUMERO 1156
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 19 mai 1992 -No A292 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 15 mai 1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : CAPITAL SOCIAL NE POUVANT ETRE INFERIEUR A 1 525 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).