Entreprise : REYNOUARD-DISDIER - SIREN 386 450 407
Identité
Dénomination
REYNOUARD-DISDIER
SIREN (siège)
386 450 407
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1964
Début d’activité
01/07/1964
Date de fin de la personne morale
13/10/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Vente installation dépannage de radiophonie et télévision, vente de tous appareils et matériel électrique, entreprise d'électricité générale et de bâtiments, de plomberie, chauffage, sanitaires et production d'eau chaude. L'achat, la vente, la prise à bail de tous magasins et dépôts rentrant dans le cadre de l'objet social et nécessaire a cette exploitation.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Capital social
168000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA JUSTICE 05000 GAP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAS HOLDING DE A A Z
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Gap
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1964
Siret
38645040700054
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente installation dépannage de radiophonie et télévision, vente de tous appareils et matériel électrique, entreprise d'électricité générale et de bâtiments, de plomberie, chauffage, sanitaires et production d'eau chaude. L'achat, la vente, la prise à bail de tous magasins et dépôts rentrant dans le cadre de l'objet social et nécessaire a cette exploitation.
Adresse
RTE DE LA JUSTICE
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
38645040700013
Code APE
524L
Adresse
17 RUE BERTHELOT
05400 , VEYNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
38645040700039
Code APE
453A
Adresse
CHE DES CROIX
05200 , EMBRUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MEALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
38645040700021
Code APE
453A
Adresse
8 RTE DES FAUVINS
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
38645040700047
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Activité principale
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Adresse
AV JEAN MOULIN
05400 , VEYNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU PLAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/004645
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 08/07/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître Anne LAGEAT membre de la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT 90 boulevard Pompidou Immeuble : le Président 05000 Gap
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/003804
Date d'ajout
01/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 01/06/2022 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître Anne LAGEAT, membre de la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT, 90 boulevard Pompidou Immeuble : le Président, 05000 Gap. Administrateur judiciaire : La SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Vincent GILLIBERT, 338 avenue de la Libération, le Mercure II - 04100 Manosque. Mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 19/05/2022.
Numéro d'observation
F22/003484
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 18/05/2022 ouvrant la procédure de sauvegarde, Mandataire judiciaire : Maître Anne LAGEAT, membre de la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT, 90 boulevard Pompidou, Immeuble : le Président, 05000 Gap, Administrateur judiciaire : La SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Vincent GILLIBERT, 338 avenue de la Libération, le Mercure II, 04100 Manosque avec pour mission : Assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F08/001943
Date d'ajout
10/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2008 : Partant : GARREL Alain, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Nouveau : CRUVEILHER Alain, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
F05/002136
Date d'ajout
25/08/2005
Description
Transformation de la société en sas - Nomination de Monsieur Disdier Paul en qualité de président - démission de Mesdames Disdier Rose-Marie et Disdier Anne, administrateurs - maintien des commissaires aux comptes Date d'effet : 29/06/2005
Numéro d'observation
F04/002090
Date d'ajout
16/08/2004
Description
Transfert établissement principal à l'intérieur du ressort Transfert du siège social et de l'établissement principal de : Z.A. les Fauvins a routé de la justice 05000 gap
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).