Entreprise : ETABLISSEMENTS REGIS EYRAUD - SIREN 385 920 137
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2024)
Dénomination
ETABLISSEMENTS REGIS EYRAUD
SIREN (siège)
385 920 137
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1959
Date de fin de la personne morale
05/05/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
07600 VALS-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYRAUD REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1904
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
EYRAUD MARGUERITE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
MARTIN GEOFFRETTE , SUZANNE
Nom d'usage
EYRAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1915
Commune de résidence
Aubenas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1959
Siret
38592013700010
Code APE
0097
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
LA CONSTRUCTION, LA REPARATION ET LA VENTE DE TOUT OUTILLAGE AGRICOLE ET NOTAMMENT DE PULVERISATEUR.
Adresse
Route D UCEL
07600 , VALS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5610
Date d'ajout
14/05/2024
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 14/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Dissolution à compter du 06/10/1966 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/10/1966, liquidateur : EYRAUD Regis, siège de la liquidation : Route D UCEL 07600 Vals-les-Bains, parution de la publicité légale : L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche paru le 06/10/1966
Numéro d'observation
5156
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1-81
Date d'ajout
20/02/1967
Description
DISSOLUTION DE LA SOCIETE NOMINATION DE M. EYRAUD REGIS COMME LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 06/10/66
Numéro d'observation
5-44
Date d'ajout
03/07/1963
Description
SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVE DU 22 MAI 1963 LE CONTRAT DE GERANCE LIBRE CONSENTI A LA SOCIETE PAR M. EYRAUD DU FONDS DE FABRICATION ET VENTE DE PULVERISATEURS AGRICOLES A ETE RESILIE. PUBLICITE : MICRO DE L'ARDECHE DU 01/06/63. A COMPTER DU 22/05/63
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 avril 1959 - LE MICRO DE L'ARDECHE du 25 avril 1959
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).