Entreprise : LE FLORINDO - SIREN 385 393 798
Identité
(Entreprise radiée le 29/10/2021)
Dénomination
LE FLORINDO
SIREN (siège)
385 393 798
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1992
Date de fin de la personne morale
29/06/2091
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES ARTISANS 74100 VILLE-LA-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRAUD BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Cluses
Nom, Prénom(s)
PITTET CLAUDE , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
VILLE LA GRAND
Dénomination
M.G. FOLLEA & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Archamps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/05/1992
Siret
38539379800017
Nom commercial
LE FLORINDO
Enseigne
LE FLORINDO
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de tous restaurants, grills, pizzerias
Adresse
3 RUE rue des Artisans
74100 , Ville-la-grand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2337
Date d'ajout
25/07/2007
Description
Changement de président Décision prise par l'associé unique en date du 6 juillet 2007 : nomination de M. Claude PITTET en qualité de Président, en remplacement de Mme Bernadette BIAMONT, démissionnaire. Annonce parue dans le journal Le Messager le 26 juillet 2007. Date d'effet : 06/07/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).