Entreprise : SCI DELSY - SIREN 385 384 300
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2022)
Dénomination
SCI DELSY
SIREN (siège)
385 384 300
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
262 AV DE BRIGODE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELEPORTE PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
DUPARCQ SYLVIE
Nom d'usage
DELEPORTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Villeneuve-d Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1992
Siret
38538430000013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
72 RUE DE LA CRETE
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2014
Siret
38538430000021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par tous les moyens,la propriété,L'ad Ministration et l'exploitation par bail ou autre ment de tous immeubles bâtis.
Adresse
262 AV 262 avenue de Brigode
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
01/07/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/06/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : LA GAZETTE DU : 27-05-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Date de début d'activité d'origine : 5/5/1992
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/05/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU 7/5 /1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).