Entreprise : SCI LAUDAMI - SIREN 385 378 880
Identité
(Entreprise radiée le 09/08/2023)
Dénomination
SCI LAUDAMI
SIREN (siège)
385 378 880
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1992
Date de fin de la personne morale
29/03/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
44 RUE HENRI BECQUEREL JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ACTUALIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ-SERMET LAURENCE , SYLVIE
Nom d'usage
CASADO COLOME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ-SERMET DANIEL , JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38537888000012
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
71 LES JARDINS D'ARNOUVILLE
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38537888000020
Nom commercial
LAUDAMI SCI
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUCTION ACQUISITION AMENAGEMENT DE LOCAUX EN VUE DE LA LOCATION
Adresse
44 RUE 44 rue Henri Becquerel Chez Actualis
97198 , Jarry Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ACTUALIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4309
Date d'ajout
11/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/08/2013 :Partant : VULLIEZ-SERMET Jean Marc, GérantNouveau : VULLIEZ-SERMET Daniel, Joël, Gérant, Associé indéfiniment responsableNouveau : CASADO COLOME Laurence, Sylvie, Gérant, Associé indéfiniment responsableJAL : france antilles du 12/08/2014 et rectif du 11/09/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4312
Date d'ajout
11/09/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 10/07/2014 :Ancienne adresse : 71 les Jardins d'Arnouville 97170 Petit-BourgNouvelle adresse : 44 rue Henri Becquerel - Chez Actualis 97198 JARRY CEDEXJAL : france antilles du 12/09/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).