Entreprise : CONSEIL & ACTION SA EXPERTISECOMPTABLE - SIREN 385 236 120
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2018)
Dénomination
CONSEIL & ACTION SA EXPERTISECOMPTABLE
SIREN (siège)
385 236 120
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1992
Date de fin de la personne morale
17/06/2091
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
170 BD GEORGES CLEMENCEAU 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELPLACE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Nom, Prénom(s)
DILLIES CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BLOMME MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Marchiennes
Nom, Prénom(s)
DELPLACE NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Lille
Dénomination
CHARLES DILLIES ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38523612000015
Code APE
741C
Adresse
66 RUE RAYMOND DERAIN
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES CROIX D AZUR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38523612000023
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable
Adresse
170 BD 170 boulevard Clémenceau
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
20/02/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/02/2018
Description
Décision de l'associé unique en date du 28-12-2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la SARL H.C.D. dont le siège est situé à Marcq en Baroeul(59700) 170 boulevard Clémenceau - 398 845 222 RCS Lille Métropole, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Gazette NPDC du 12-01-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/06/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU 18/ 4/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).