Entreprise : MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT - SIREN 385 202 304
Identité
Dénomination
MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT
SIREN (siège)
385 202 304
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1992
Début d’activité
15/04/1992
Date de fin de la personne morale
05/05/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Négoce de vins et spiritueux, courtage ; transports routiers, location de véhicules auto- mobiles pour le transport routier de marchandises, service de transports routiers de marchandises.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
2520000 EUR
Adresse du siège
7 RTE DE CHABLIS 89144 LIGNY-LE-CHATEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTUNEZ EMILIO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
PINEAU JEAN-PIERRE , LUCIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Migennes
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Auxerre
Dénomination
AC2R
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vesoul CEDEX
Dénomination
COFIDES-L'AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Besancon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1992
Siret
38520230400023
Nom commercial
VOIR FEUILLE EN ANNEXE POUR MENTION SUR K BIS
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de vins et spiritueux, courtage ; transports routiers, location de véhicules auto- mobiles pour le transport routier de marchandises, service de transports routiers de marchandises.
Adresse
7 RTE DE CHABLIS
89144 , LIGNY-LE-CHATEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/1992
Siret
38520230400015
Enseigne
LES CHEVALIERS DE LIGNY
Code APE
513J
Adresse
8 RUE GUY DUPAS
89144 , LIGNY-LE-CHATEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Ordonnance du 26-01-2024 nommant la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me Cyrielle DELEUZE en qualité de Liquidateur judiciaire en remplacement de Me Bernard DELIBES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
10/07/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Auxerre en date du 10-07-2023, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 07-07-2025 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
20/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de AUXERE en date du 20-07-2020, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 20-07-2023 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Ordonnance du 11-01-2019 nommant Didier BOURGEOIS en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Bruno MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE.
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
04/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Auxerre en date du 04-09-2017, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 04-09-2020 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de AUXERRE en date du 16-11-2015 prononçant la liquidation judiciaire après cession, sous le N° 2015/54 CIP 3697 désigne liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, maintient la mission de l'Administrateur la SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ pour toute la durée nécessaire à la réalisation des actes de cession, juge commissaire, Monsieur Bruno MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Cessation d'activité : 16-11-2015.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de AUXERRE en date du 21-09-2015 arrête le plan de cession au profit de : la SAS H PARTNERS W & S . Sous le n° 2015/54 CIP 3697.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé en date du 15-06-2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/54 CIP 3697 date de cessation des paiements le 30-04-2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Bruno MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE, juge commissaire suppléant : Monsieur Eric MORIZE, administrateur : la SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ en la personne de Me CARBONI 24 RUE D'EGLENY 89000 AUXERRE, avec pour mission : d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, mandataire judiciaire : Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 15-12-2015, et a ouvert une période d'observation expirant le 15-12-2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/05/2014
Description
COMPLEMENT NOM COMMERCIAL : HUBERT DE GRAND JEAN, HUGUES DE LA VILLARDIERE, ISABEL MARIE, MAISON DE LA COLLINE, MAISON DU PETIT BOIS, MAISON FORT DU ROI, MAISON FRANCOIS LEGRAND, MAISON FROMONT, MAISON FROMONT MOINDROT, MAISON JACQUES DE BONETIN, MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, MAISON PATRIMUANE, MAN WINE, MARGUERITE DE DIJON, MARIE CLAIRE DURAND, MARQUIS DE BEZE, MARTIN LAFORET, MARTINE D'ARMONTS, MATHILE LAFLEUR, MJCF, MOINDROT
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/05/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 av enue de Chablis 89144 Ligny-le-Châtel : ** A compt er du 1.2.1999 vente de la branche d'ac- tivité de "vente de vins auprès de la Grande Dis- tribution " à la société LE CERCLE DES VINS - RCS PONTOISE B 412 358 822 -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/05/1992
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).