Entreprise : TECNOV - SIREN 385 189 386
Identité
Dénomination
TECNOV
SIREN (siège)
385 189 386
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2018
Date de fin de la personne morale
01/11/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
679380 EUR
Adresse du siège
26 CHALETS DE L’ALTIPORT 38750 HUEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOMMER SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Huez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/2018
Siret
38518938600035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding et prestations de services, assistance, conseil et contrôle.
Adresse
26 CHALETS DE L’ALTIPORT
38750 , HUEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38518938600019
Code APE
741J
Adresse
1 A BD DE LA CHANTOURNE
38700 , LA TRONCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38518938600027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
101 AV FRANKLIN ROOSEVELT
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/017465
Date d'ajout
02/11/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/017465
Date d'ajout
02/11/2018
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 101 Avenue Franklin Roosevelt Décines-Charpieu 69150 DECINES-CHARPIEU (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 26 Les Chalets de l'Altiport 38750 HUEZ à compter du 02/07/2018
Numéro d'observation
F18/017465
Date d'ajout
02/11/2018
Description
Transfert du principal établissement au 26 Les Chalets de l'Altiport 38750 HUEZ à compter du 02/07/2018
Numéro d'observation
F18/028470
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/06/2018 prononçant la modification du plan de redressement.
Numéro d'observation
F14/034206
Date d'ajout
17/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/09/2014 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON
Numéro d'observation
F14/013386
Date d'ajout
26/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/03/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/09/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/034941
Date d'ajout
26/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/09/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VIGNON Jean-Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 21/03/2013
Numéro d'observation
F07/033434
Date d'ajout
26/09/2007
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Déjà constituée transfère son siège social et établissement principal du 1A boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE au 101 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).