Entreprise : SOCIETE CIVILE NJAT - SIREN 385 120 068
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE NJAT
SIREN (siège)
385 120 068
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1992
Date de fin de la personne morale
21/04/2091
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
87810.63 EUR
Adresse du siège
24 RUE CHARLES LAFORGE 14910 BLONVILLE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUFLET NADINE , CHANTAL
Nom d'usage
ISCAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
le val d'hazey
Nom, Prénom(s)
TOUFLET JEAN-LUC , PIERRE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Jouy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
TOUFLET ASTRID , HELENE , ELISABETH
Nom d'usage
DOURDOU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Muids
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1992
Siret
38512006800015
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS IMMOBILIERS ETC...
Adresse
24 RUE 2 ET 4 RUE CHARLES LAFORGE ET 24 AV. DE LA REPUBLIQUE
14910 , BLONVILLE SUR MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BLONVILLE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2245
Date d'ajout
19/04/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Dissolution à compter du 05/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/09/2022, siège de la liquidation : 29 Rue du Mesnil 27430 Muids
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 576 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 87 810.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).