Entreprise : JSP ASSURANCES - SIREN 385 111 331
Identité
Dénomination
JSP ASSURANCES
SIREN (siège)
385 111 331
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1992
Date de fin de la personne morale
14/06/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
8 BD SAINT LAURENT 44390 PETIT-MARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUVE JOEL , RAYMOND , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Petit-Mars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38511133100018
Code APE
672Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
courtage en assurances sous toutes ses formes. (opérations de...)
Adresse
8 BD 8 boulevard Saint Laurent
44390 , Petit-Mars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/12/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de NANTES en date du 08/12/2017, Maître JOUIN de la SCP MAURAS-JOUIN remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du 16/01/2014. Remplacement du Juge Commissaire par Monsieur Amaury de BOTMILIAU
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/04/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 8.4. 2009 nommant : la SCP Jean-Luc MAURAS - Cécile JOU IN en remplacement de Maître Jean-Luc MAURAS dans la procédure collective
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 21.0 1.2008 nommant Mr SANTERRE en qualité de Juge Comm issaire suppléant.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/06/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 27/0 5/2004 prononçant la faillite personnelle de M. JO EL DAUVE pour une durée de 10 ans
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/02/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 26.0 1.2004 nommant MR SERRE en qualité de Juge Commiss aire suppléant.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/04/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 17/0 4/2002 ouvrant une procédure de liquidation judici aire. Cessation des paiements en date du 01/11/200 0. Juge Commissaire : M HILLAIRET Jean-Michel Liqu idateur : ME MAURAS JEAN LUC 6 PLACE VIARME BP 32 214 44022 NANTES CEDEX 1
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/06/1992
Description
Historique : PUBLICITE : PRESSE OCEAN
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 17/04/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).