Entreprise : RAM - SIREN 385 091 087
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2022)
Dénomination
RAM
SIREN (siège)
385 091 087
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2020
Date de fin de la personne morale
03/11/2091
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
25 AV ALPHAND 94160 SAINT-MANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Perez Lopez RAFAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Mandé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1992
Siret
38509108700010
Code APE
553A
Adresse
18 RUE LACHARRIERE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/1992
Siret
38509108700036
Nom commercial
RAM
Enseigne
RAM
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant
Adresse
1 RUE 1 rue Xaintrailles
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2002
Siret
38509108700028
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
164 AV LEDRU ROLLIN
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/2020
Siret
38509108700044
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
25 AV ALPHAND
94160 , SAINT-MANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5526
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Dissolution à compter du 22/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/12/2021, liquidateur : Perez Lopez Rafael, siège de la liquidation : 25 Avenue Alphand 94160 Saint-Mandé, parution de la publicité légale : affiches-parisiennes.com paru le 22/12/2021
Numéro d'observation
1992B0499629
Date d'ajout
05/11/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Créteil SOUS LE NUMERO 2020B6498
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
38335
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
69283
Date d'ajout
28/10/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :07 OCTOBRE 1993
Numéro d'observation
38335
Date d'ajout
28/10/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :07 OCTOBRE 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).