Entreprise : CAFE MILANO - SIREN 385 073 192
Identité
Dénomination
CAFE MILANO
SIREN (siège)
385 073 192
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1992
Date de fin de la personne morale
08/04/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
60 AV DES CARAIBES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROGUET MARC , PHILIPPE , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38507319200010
Enseigne
CAFE MILANO
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CAFE RESTAURANT
Adresse
60 AV DES CARAIBES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
30/11/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
02/05/2007
Description
Dissolution anticipée de la société LE GERANT MR DROGUET MARC PHILIPPE DEVIENT LIQUIDATEUR - SIEGE DE LA LIQUIDATION EST SITUE : CZ M. ET MME LOPEZ - 27 AVENUE DE PROVENCE - 06590 THEOULE-SUR-MER - Date d'effet : 15/03/2007
Numéro d'observation
785
Date d'ajout
13/02/2007
Description
PRIX DE VENTE 122 000 euros - ANNONCES LEGALES ANTILLA N° 29/11/06 .LES OPPOSITIONS SONT RECUES AU SIEGE 60 AV DES CARAIBES - 97 200 FORT DE FRANCE
Numéro d'observation
785
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Modification autre FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 60 AV DES CARAIBES - 97200 FDF. VENTE DU FONDS A MR COTONNEC BERTRAND RCS FDF 332 894 179 Date d'effet : 16/11/2006
Numéro d'observation
3698
Date d'ajout
17/09/1998
Description
Modification autre RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A DATER DU 30/06/98
Numéro d'observation
2536
Date d'ajout
04/07/1997
Description
Changement de gérant PARTANT GERANT BRUNI ALBERTO NOUVEAU GERANT DROGUET MARC A DATER DU 24/10/96
Numéro d'observation
2056
Date d'ajout
16/06/1994
Description
Modification autre FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A MR FICHERA ANDRE A DATER DU 01/04/94 DU 01/04/94 AU 31/03/96
Numéro d'observation
787
Date d'ajout
28/02/1994
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67 CONTINUATION DE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/12/93
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).