Entreprise : LES MARS DE LA COTE - SIREN 385 056 916
Identité
Dénomination
LES MARS DE LA COTE
SIREN (siège)
385 056 916
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1992
Début d’activité
01/03/1992
Date de fin de la personne morale
20/04/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de médecins qualifiés en anesthésie et réanimation
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1221.53 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MAISON NEUVE 35400 SAINT-MALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE COTE EMERAUDE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Dinan
Nom, Prénom(s)
CHAHAT AMALI , AUDREY
Nom d'usage
LAVOUTE-CHAHAT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
DESPOIS NATHALIE
Nom d'usage
JANNET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Taden
Nom, Prénom(s)
EIRL PERSON ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
GEORGEAULT JACQUES , EMMANUEL , JOSEPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
NICOLAZO LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Saint-Coulomb
Nom, Prénom(s)
PERSON ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Langueux
Nom, Prénom(s)
SALOMON SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
DR SYLVAIN SALOMON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
SELARL DE MEDECIN DU DOCTEUR NICOLAZO LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Coulomb
Dénomination
SELARL DE MEDECIN DU DOCTEUR JACQUES GEORGEAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
SELARL TLC THIBESTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
AMARO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
LEGER Arnaud
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38505691600021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun de tous moyens matériels nécessaires ou utiles à l'activité de médecins qualifiés en anesthésie et réanimation
Adresse
1 RUE DE LA MAISON NEUVE
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE COTE EMERAUDE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38505691600013
Code APE
748K
Adresse
6 ALL DE RIVASSELOU
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
614
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 01/01/2008 Ancien : 838,45 EUR Nouveau : 914,65 EUR Changement de dénomination à compter du 01/01/2008 Ancienne : S.C.M. DES DOCTEURS DESRUES - CERCLE - RICARD - JANNET - BOYER - NICOLAZO Nouvelle : S.C.M. DES DOCTEURS DESRUES - RICARD - JANNET - BOYER - NICOLAZO - GEORGEAULT Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : HINGAND PATRICIA, CO-GÉRANT Nouveau : GEORGEAULT Jacques Emmanuel Josepe, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : DESRUES JEAN-LUC, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : RICARD PHILIPPE, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : JANNET NATHALIE, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : NICOLAZO LAURENT, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : BOYER OLIVIER, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).