Entreprise : SCI LA DONELIERE, STE EN LIQUIDATION - SIREN 385 042 486
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2018)
Dénomination
SCI LA DONELIERE, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
385 042 486
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1992
Date de fin de la personne morale
13/04/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.01 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU 8 MAI 1944 35170 BRUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Saint-Paterne
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN MARIE-HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Bruz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/1992
Siret
38504248600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE PETIT CARADEUC
35132 , VEZIN-LE-COQUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/1992
Siret
38504248600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
achat et administration de tous immeubles dans le département de l'ille et vilaine et departements limitrophes
Adresse
11 RUE 11 Rue du 8 Mai 1944
35170 , Bruz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69786
Date d'ajout
30/11/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 18/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58155
Date d'ajout
30/07/2018
Description
Dissolution à compter du 02/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/07/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale dans Terra en date du 27/07/2018
Numéro d'observation
2235
Date d'ajout
14/03/2012
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. Transfert de siège de VEZIN LE COQUET - Le Petit Caradeuc à BRUZ - 11 rue du 8 Mai 1944 à compter du 01/01/2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).