Entreprise : GAEC PERNET - SIREN 384 875 043
Identité
Dénomination
GAEC PERNET
SIREN (siège)
384 875 043
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1992
Début d’activité
20/08/1991
Date de fin de la personne morale
19/03/2087
Date de clôture
31/03
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
PRODUCTION LAITIERE ET ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
189261 EUR
Adresse du siège
1 RTE DU TILLEUL 39300 MONTIGNY-SUR-L'AIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERNET FRANCK , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1999
Commune de résidence
Montigny-sur-l'Ain
Nom, Prénom(s)
PERNET JEROME , ROLAND , CECILE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Montigny-sur-l'Ain
Nom, Prénom(s)
PERNET BENOIT , ROBERT , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Marigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/1991
Siret
38487504300018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production laitière et élevage.
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
1 RTE DU TILLEUL
39300 , MONTIGNY-SUR-L'AIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000124
Date d'ajout
22/01/2007
Description
Prorogation de durée de la personne morale PROROGATION DE DUREE DE LA PERSONNE MORALE A COMPTER DU 31/12/2006 QUI SERA PORTEE A 45 ANS MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/12/2006 : PARTANT : PARENT FREDERIC, ROBERT, JEAN-BAPTISTE, CO-GÉRANT PARTANT : PERNET DENISE MARIE ANDREE, CO-GÉRANT SUIVANT AGE DU 31.12.2006 J.A.L.: 26.01.2007 date d'effet : 31/12/2006
Numéro d'observation
F01/000818
Date d'ajout
21/12/2001
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI EST DESORMAIS LE 31 MARS SUIVANT AGE DU 12 DECEMBRE 2001 date d'effet : 12/12/2001
Numéro d'observation
F01/000260
Date d'ajout
27/04/2001
Description
NOMINATION DE M. PERNET BENOIT EN QUALITE DE CO-GERANT. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION DE SON MONTANT EN EUROS POUR ETRE FIXE A 179 010 EUROS. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 AVRIL 2001. date d'effet : 09/04/2001
Numéro d'observation
F93/000709
Date d'ajout
23/12/1993
Description
NOMINATION DE M. PARENT FREDERIC, EN QUALITE DE CO-GERANT, EN REMPLACEMENT DE M. PERNET CLAUDE, DEMISSIONNAIRE. SUIVANT AGE DU 1ER JUILLET 1993. A COMPTER DU 5 JUILLET 1993.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).