Entreprise : LES 7 SAVEURS - SIREN 384 809 513
Identité
Dénomination
LES 7 SAVEURS
SIREN (siège)
384 809 513
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1992
Début d’activité
31/01/1992
Date de fin de la personne morale
26/03/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société coopérative de consommation à responsabilité limitée
Activité principale
Vente de produits biologiques
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Capital minimum
6707.76 EUR
Adresse du siège
197 RUE DES FOURCHES 45500 GIEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFOUR ANNE-MARIE
Nom d'usage
FLEURY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Saint-Père-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/1992
Siret
38480951300011
Nom commercial
LES 7 SAVEURS
Enseigne
LES 7 SAVEURS
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de produits biologiques
Adresse
197 RUE DES FOURCHES
45500 , GIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
14/09/2023
Description
Par jugement en date du 13/09/2023, le Tribunal de Commerce d'ORLÉANS a constaté l'exécution du plan de continuation et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en la personne de Maître Axel PONROY.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
12/03/2019
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 07/03/2019 , SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en la personne de Maître Axel PONROY, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 07/03/2019.
Numéro d'observation
193
Date d'ajout
08/01/2013
Description
Suivant jugement en date du 03/01/2013, le Tribunal de Commerce a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise SARL COOP LES 7 SAVEURS Durée du plan : 120 mois prenant effet au 03/01/2013 et expirant le 03/01/2023 Commissaire à l'exécution du plan : Maître Jean-Paul JOUSSET 2, Rue Adolphe Crespin 45000 ORLEANS
Numéro d'observation
5353
Date d'ajout
08/06/2012
Description
Suivant jugement en date du 06/06/2012, le Tribunal de Commerce d'Orléans a autorisé la poursuite de la période d'observation de la société SARL COOP LES 7 SAVEURS pour une durée de 6 mois à compter du 18/07/2012
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
20/01/2012
Description
Suivant jugement en date du 18/01/2012, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'égard de la société : SARL COOP LES 7 SAVEURS Mandataire judiciaire : Maître Jean-Paul JOUSSET 2, Rue Adolphe Crespin 45000 ORLEANS Date de cessation des paiements : 15/10/2011
Numéro d'observation
9678
Date d'ajout
17/11/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 11/10/2010
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).