Entreprise : SCI REAL - SIREN 384 807 533
Identité
Dénomination
SCI REAL
SIREN (siège)
384 807 533
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1992
Début d’activité
24/03/1992
Date de fin de la personne morale
23/03/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN LOCATION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES, LA REGULARISATION DE TOUS EMPRUNTS. EVENTUELLE MENT, L'ALIENATION AU MOYEN DE VENTES, ECHANGES OU APPORT EN SOCIETE DE CEUX DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
31259.67 EUR
Adresse du siège
ZA DU PONT RAME 49430 DURTAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROGE GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
PINON ANNICK
Nom d'usage
FROGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
ANGERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1992
Siret
38480753300011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN LOCATION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES, LA REGULARISATION DE TOUS EMPRUNTS. EVENTUELLE MENT, L'ALIENATION AU MOYEN DE VENTES, ECHANGES OU APPORT EN SOCIETE DE CEUX DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE.
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN LOCATION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES, LA REGULARISATION DE TOUS EMPRUNTS. EVENTUELLE MENT, L'ALIENATION AU MOYEN DE VENTES, ECHANGES OU APPORT EN SOCIETE DE CEUX DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE.
Adresse
ZA DU PONT RAME
49430 , DURTAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1477
Date d'ajout
21/07/1999
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 28.06.99 IL A ETE DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 190.050.00 F CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 15.000 F A 205.050.00 F A COMPTER DU 28.06.99 NOMINATION DE MR ET MME FROGE EN QUALITE DE CO-GERANTS EN REMPLACEMENT DE MME BRETON MICHELE DEMISSIONNAIRE. Date d'effet : 28/06/1999
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
18/05/1995
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 03.04.95 NOMINATION DE MME BRETON MICHELE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME MORILLON SOPHIE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 03.04.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 205 050.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 31 259.67 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).