Entreprise : SOC DE TRANSPORTS GREMONT LEGRAND - SIREN 384 793 188
Identité
Dénomination
SOC DE TRANSPORTS GREMONT LEGRAND
Sigle
STGL
SIREN (siège)
384 793 188
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1992
Début d’activité
01/02/1992
Date de fin de la personne morale
22/03/2091
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transports routiers : service des transports de marchandises pour le compte d'autrui Transports routiers : service de location de vé- hicules pour le transport de marchandises Tous travaux de terrassement
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
LES BRUILLES NORD 59278 ESCAUTPONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAD 50 ZAE BRUILLES NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREMONT-NAUMANN ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Gremont Naumann ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38479318800036
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports routiers : service des transports de marchandises pour le compte d'autrui Transports routiers : service de location de vé- hicules pour le transport de marchandises Tous travaux de terrassement
Adresse
LES BRUILLES NORD
59278 , ESCAUTPONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAD 50 ZAE BRUILLES NORD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38479318800010
Code APE
602L
Adresse
110 RUE VICTOR HUGO
59860 , BRUAY-SUR-L'ESCAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
38479318800028
Code APE
602M
Adresse
RUE J JAURES ZI DU BAS PRE
59590 , RAISMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 06/03/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2021, désignant en qualité de liquidateur Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/09/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-11-2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/02/2011
Description
DU 1ER AOUT 2004 AU 31 DECEMBRE 2010, la forme jur idique était "SAS"
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/03/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé ZAE Les Bruilles Nord RD 50 59278 Escautpont : Précéde nt propriétaire : CONTENSAUX-CASTILLO Gra- tienne RCS VALENCIENNES 738702349 Publication de la cessi on : LA GAZETTE DU NORD DU 12.4.1997
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/03/1992
Description
Historique : DU 1ER FEVRIER 1992 AU 26 JUIN 1996, la forme juridique était "SARL A ASSOCIE UNIQUE" D U 1ER FEVRIER 1992 AU 1ER AVRIL 1997, la société a exploité le fonds en qualité de locataire- gérant e de Mme CONTENSEAUX-CASTILLO Gratienne (RCS VALEN CIENNES A 738.702.349) DU 26 JUIN 1996 AU 1ER JUIN 1998, la forme juridi- que était "SARL" DU 1ER FE VRIER 1992 AU 1ER AVRIL 1999, l'établis- sement pr incipal était sis BRUAY SUR ESCAUT 110 rue Victor Hugo DU 1ER FEVRIER 1992 AU 1ER SEPTEMBRE 1999 : - Le siège social était sis à BRUAY SUR ESCAUT 110 Rue Victor Hugo - La raison sociale était : SOCIET E DE TRANSPORTS CONTENSAUX CASTILLO - STCC Du 1er septembre 1999 au 21 juillet 2003 le siège et l'ét ablissement principal étaient à RAISMES Zo- ne ind ustrielle du Bas Pré DU 1ER JUIN 1998 AU 31 JUILLE T 2004, la forme juridique était "SA"
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).