Entreprise : PHARMA CLUB - SIREN 384 714 267
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2021)
Dénomination
PHARMA CLUB
SIREN (siège)
384 714 267
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1992
Date de fin de la personne morale
17/03/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
CENT COMM ARCACHON MARINES 33260 LA TESTE-DE-BUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BD GENERAL LECLERC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACHET PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Le Taillan-Médoc
Nom, Prénom(s)
PIERRE DANIEL DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Camblanes-et-Meynac
Nom, Prénom(s)
BRUT JEAN-MICHEL
Qualité
Contrôleur de gestion, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Parempuyre
Nom, Prénom(s)
LARROUY PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Nom, Prénom(s)
DULUC BEATRICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
LESPARRE
Nom, Prénom(s)
DULUC PATRICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
LESPARRE
Nom, Prénom(s)
KRESSMANN ELISABETH , BEATRIX , ARLETTE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Léognan
Nom, Prénom(s)
QUERAN JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Eysines
Nom, Prénom(s)
ROY GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Cognac
Nom, Prénom(s)
ANGIBEAU MICHEL , MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Saintes
Nom, Prénom(s)
NAGEL SOPHIE , ANDREE
Nom d'usage
MOULINS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
ROCHEFORT
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ BEATRICE , SUZANNE
Nom d'usage
DULUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Vendays-Montalivet
Dénomination
SNC SLOIM LOOS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Audenge
Dénomination
SNC GODARD WICKER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Lormont
Dénomination
PHARMACIE DE LA PLAGE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Arcachon
Dénomination
SNC BRUT FRANCESCHETTI
Qualité
Membre
Commune de résidence
Parempuyre
Dénomination
SNC BOUSCAU FAURE PIERRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
SNC LARROUY MOLLET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Dénomination
SNC PHARMACIE LUBEIGT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Mérignac
Dénomination
PHARMACIE MOULINS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saintes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38471426700018
Code APE
748K
Adresse
80 AV DE SOULAC
33320 , LE TAILLAN-MEDOC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38471426700042
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter ou developper l'activite economique de ses membres, ameliorer l'exploitation des officines.
Adresse
C/C ARCACHON MARINES Bd Général Leclerc
33260 , La Teste-de-Buch - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BD GENERAL LECLERC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
38471426700026
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
1 RUE DE LA MAIRIE
33930 , VENDAYS-MONTALIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2011
Siret
38471426700034
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
101 AV DE LA REPUBLIQUE
33450 , SAINT-LOUBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67237
Date d'ajout
10/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : PIERRE DANIEL, siège de la liquidation : Bd Général Leclerc C/C ARCACHON MARINES 33260 La Teste-de-Buch, parution de la publicité légale : Actu.fr - Republicain 33 paru le 25/06/2021
Numéro d'observation
40813
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2019 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).