Entreprise : SCI POKRE - SIREN 384 492 062
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2021)
Dénomination
SCI POKRE
SIREN (siège)
384 492 062
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1992
Date de fin de la personne morale
30/01/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES PETITS RUISSEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POISOT BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
Chevreuse
Nom, Prénom(s)
MR KREISBERGER HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Boulogne
Nom, Prénom(s)
STACKLER RENAUD , HENRI , SIMON
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38449206200011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial ou d'habitation, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location de biens Immobiliersacquis ou édifiés par la société ou loués par elle. La conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ou la prise en location longue durée avec ou sans option d'achat. La signature de tous actes en vue de l'acquisition des terrains et l'édification d'immeubles sur lesdits terrains. Éventuellement, la revente des ensembles immobiliers acquis ou terrains et
Adresse
12 RUE 12 RUE DES PETITS RUISSEAUX
91370 , Verrières-le-Buisson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
833
Date d'ajout
06/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 06/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
03/06/2015
Description
Dissolution à compter du 15/10/2014 Nomination de Monsieur Bernard POISOT en qualité de Liquidateur (ancien gérant) selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/04/2015 siège de la liquidation est fixé au 12 rue des Petits Ruisseaux - 91370 Verrières le Buisson parution de la publicité légale dans la Semaine de l'Ile de France du 20/01/2015
Numéro d'observation
27473
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
49515
Date d'ajout
31/01/1992
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).