Entreprise : SCI MAISON MEDICALE DU STEIR - SIREN 384 457 289
Identité
Dénomination
SCI MAISON MEDICALE DU STEIR
SIREN (siège)
384 457 289
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1992
Début d’activité
01/03/1992
Date de fin de la personne morale
20/02/2072
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
9 B RUE DU MOULIN VERT 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGAN PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
PLOGONNEC
Nom, Prénom(s)
GUEGAN GEOFFROY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Saint-Evarzec
Nom, Prénom(s)
GUEGAN LAURIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Saint-Evarzec
Nom, Prénom(s)
GUEGAN SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Saint-Evarzec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38445728900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
9 B RUE DU MOULIN VERT
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4134
Date d'ajout
12/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2010 : Partant : MEDIONI Pierre, Co-Gérant Nouveau : GUEGAN Sébastien, Associé Société Civile Nouveau : GUEGAN Lauriane, Associé Société Civile Nouveau : GUEGAN Geoffroy, Associé Société Civile Changement de qualité : GUEGAN Patrice, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).