Entreprise : EARL DES TULIPES - SIREN 384 331 526
Identité
Dénomination
EARL DES TULIPES
SIREN (siège)
384 331 526
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1992
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
03/02/2032
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Toutes activités agricoles.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
EYSSAC 43320 SANSSAC-L EGLISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL CHANTAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Sanssac-l'Église
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38433152600010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Toutes activités agricoles.
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
EYSSAC
43320 , SANSSAC-L EGLISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/004051
Date d'ajout
16/08/2019
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance du Puy En Velay en date du 08/08/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/004052
Date d'ajout
16/08/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Grande Instance du Puy En Velay en date du 08/08/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/001175
Date d'ajout
25/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance du Puy En Velay en date du 24/03/2016 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 24/05/2016, Liquidateur-judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY. Date de cessation des paiements : 24/02/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2010
Description
Textes libres : Ancienne dénomination sociale : SCEA DES TULIPES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/02/1992
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA HTE-LOIRE PAYSANNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).