Entreprise : ACMI CONSEIL - SIREN 384 312 542
Identité
Dénomination
ACMI CONSEIL
SIREN (siège)
384 312 542
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1994
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
14/12/2091
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
DANS TOUS PAYS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT : TOUTES OPERATIONS DE PRODUCTION D'ACHAT DE VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION, DE FINANCEMENT
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
47504 EUR
Adresse du siège
11 RUE TRONCHET 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hernandez CONCEPTION
Nom d'usage
Carrion
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38431254200028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DANS TOUS PAYS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT : TOUTES OPERATIONS DE PRODUCTION D'ACHAT DE VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION, DE FINANCEMENT
Adresse
11 RUE TRONCHET
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38431254200010
Code APE
721Z
Adresse
43 AV DE BELLEVUE
78700 , CONFLANS-SAINTE-HONORINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1994B1650914
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1994B1650912
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 16/01/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202000132, date de cessation des paiements le 16/07/2018, et a désigné M. Pascal Gagna : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS Mandataires judiciaires en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/12/1994
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).