Entreprise : SCI DES COMBLES - SIREN 384 231 924
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2023)
Dénomination
SCI DES COMBLES
SIREN (siège)
384 231 924
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1992
Date de fin de la personne morale
29/01/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
Z I DES POUTOTS 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIAZZA CHRISTOPHE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Vitry-le-François
Nom, Prénom(s)
MIAZZA JULIEN , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Ponthion
Nom, Prénom(s)
FAVRE D'ECHALLENS CORINE , PATRICIA
Nom d'usage
MIAZZA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Merlaut
Nom, Prénom(s)
DEGY JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Combles-en-Barrois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/12/1991
Siret
38423192400018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles,location d'immeubles.
Adresse
ZI des Poutots
55000 , Savonnières-devant-Bar - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 Francs NOUVEAU MONTANT : 1524.49 Euros
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).