Entreprise : SARL GUIHO PHILIPPE - SIREN 384 224 556
Identité
Dénomination
SARL GUIHO PHILIPPE
SIREN (siège)
384 224 556
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1992
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
23/01/2091
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
peinture, vitrerie, pose de revètements muraux et sols, isolation extérieure et intérieure.
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
7 RUE RENE LAENNEC 44480 DONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIHO PHILIPPE , JEAN , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Donges
Nom, Prénom(s)
GUIHO PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
DONGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38422455600033
Nom commercial
SARL GUIHO PHILIPPE
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
peinture, vitrerie, pose de revètements muraux et sols, isolation extérieure et intérieure.
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Autres Activités
PEINTURE VITRERIE
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
7 RUE RENE LAENNEC
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38422455600017
Code APE
454J
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PEINTURE VITRERIE
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
15 RUE DE BEARN
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
38422455600025
Code APE
454J
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PEINTURE VITRERIE
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
74 RUE DES HERLAINS
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/09/2006
Description
930020060919 ********* Transfert siège social & Ets Principal Date d'effet de la formalité: 01/03/2006 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 74 rue des Herlains 44480 DONGES ... nouvelle adresse : 7 RUE RENE LAENNEC 44480 DONGES Activité : PEINTURE, VITRERIE, POSE DE REVETEMENTS MURAUX ET SOLS, ISOLATION EXTERIEURE ET INTERIEURE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/01/2002
Description
080020020117KCON ********* Augmentation de capital ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 19/12/2001 Changement de capital social de : 50000.00 FRF en : 15000.00 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/01/1992
Description
Historique : MODIF. DU 30.4.99, AU 8.4.99, NOMINAT ION AU POSTE DE CO-GERANT DE OUISSE Marie - MODIF. du 9/08/1999 : Aux termes d'un acte notarié en da te du 9/7/1999, la Sté SARL GUIHO PHILIPPE (ancien nement SARL MICHEL OUISSE) dont le siège social, i nitialement fixé à DONGES (44480) 15 rue de Béarn, a été TRANSFERE à DONGES 74, rue des Herlains, & a ACQUIS LE FONDS, a/c du 1/7/1999 précedemment ex ploité en location-gérance. DEMISSION de Mr OUISSE Michel & de Mme BRUNEAU Marie Madeleine de leur f onction de Co-gérants - Nouveau Gérant : Mr GUIHO Philippe.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/01/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 ru e René Laennec 44480 Donges : ENTREE EN JOUISSANCE au 1/7/1999 du fonds précédem ment donné en locat ion-gérance, depuis le 1/1/1992 par Mr OUISSE Mich el, RCS ST-NAZAIRE A 006471742.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).