Entreprise : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE PROMODEV - SIREN 384 070 280
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2022)
Dénomination
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE PROMODEV
Sigle
SEM PROMODEV
SIREN (siège)
384 070 280
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1992
Date de fin de la personne morale
08/01/2022
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
150009.83 EUR
Adresse du siège
MAIRIE DE BORDERES LOURON 65590 BORDERES-LOURON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERTUT MARIANE
Nom d'usage
DERELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
ROBERT BRUNO , YANNICK , MARCEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Loudenvielle
Nom, Prénom(s)
PELIEU MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Loudenvielle
Nom, Prénom(s)
CARTAN OLIVIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Pinas
Nom, Prénom(s)
DUPREZ JEAN-PIERRE , RENE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Ris
Dénomination
DERELLE AUDIT CERTIFICATIO SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
COMMUNE DE LOUDENVIELLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Loudenvielle
Dénomination
SPIRIT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clichy
Dénomination
ORELYA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pau
Dénomination
RESITEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vignec
Dénomination
RAPPROCHEMENTS - MISSIONS ECONOMIQUES CONSEIL R.MES CONSEIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PAU
Dénomination
SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Loudenvielle
Dénomination
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES HAUTES-PYR.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
TARBES
Dénomination
SYNDICAT INTERCOM DE LA VALLEE DU LOURON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordères-Louron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38407028000035
Code APE
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
Activité principale
Téléphériques et remontées mécaniques
Adresse
65170 , AZET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38407028000027
Enseigne
STATION DE VAL LOURON
Code APE
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
Activité principale
Téléphériques et remontées mécaniques
Adresse
65240 , GENOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38407028000019
Nom commercial
SEM DE VAL LOURON
Enseigne
STATION DE VAL LOURON
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion, commercialisation, gestion, exploitation d'hébergements, de commerces, d'activités de produits et de prestations touristiques situés sur le canton de Bordères-Louron et concourant directement ou indirectement a son développement économique
Adresse
Mairie
65590 , Bordères-Louron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2004
Siret
38407028000043
Enseigne
RESIDENCE LE LUSTOU
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
VAL LOURON
65240 , GENOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
38407028000050
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Village vacances (hébergements)
Adresse
VAL LOURON
65240 , GENOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES GOURGS BLANCS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
38407028000068
Enseigne
LES JARDINS DE BALNEA
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'une résidence de Tourisme
Adresse
3 CHE DE RIOUTOR
65510 , LOUDENVIELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5187
Date d'ajout
20/07/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 12/07/2022 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L’INSUFFISANCE DE L’ACTIF.Date d'effet : 12/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5188
Date d'ajout
20/07/2022
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Fin d'application de la liquidation judiciaire simplifiée PAR JUGEMENT DU 11/01/2022 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A DECIDE DE METTRE FIN A L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE : Date d'effet : 11/01/2022
Numéro d'observation
6439
Date d'ajout
07/07/2021
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée PAR JUGEMENT DU 05/07/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE SIMPLIFIEE DE SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE PROMODEV (SAEM) A DESIGNE Me J.P. ABBADIE - 1-3, RUE DEMBARRERE -65000 TARBES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ET FIXE AU 23/06/2021, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. Date d'effet : 05/07/2021
Numéro d'observation
4578
Date d'ajout
29/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/07/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
253
Date d'ajout
30/03/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 09.04.1993. PV AGO DU 09.03.1994. JAL LA DEPECHE DU MIDI.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).