Entreprise : CUMA DE LA BERGERIE - SIREN 384 049 490
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2024)
Dénomination
CUMA DE LA BERGERIE
SIREN (siège)
384 049 490
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1992
Date de fin de la personne morale
15/01/2034
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
32550 EUR
Adresse du siège
BUGHEAS 63510 MALINTRAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MALINTRAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RANDANNE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
HEYRAUD PHILIPPE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
MERLE JEAN , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
AULNAT
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY OLIVIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
AULNAT
Nom, Prénom(s)
VERDIER DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
SABATIER JEAN , MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
LES MARTRES D ARTIERE
Nom, Prénom(s)
TIXIER JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
LES MARTRES D ARTIERE
Nom, Prénom(s)
CLAUSSAT PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
ROUGIER GILLES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
HEINIS JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
PONT DU CHATEAU
Nom, Prénom(s)
AYMARD PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
AULNAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1992
Siret
38404949000012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX AGRICOLES
Adresse
BUGHEAS
63510 , MALINTRAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MALINTRAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13035
Date d'ajout
23/07/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 23/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Dissolution à compter du 02/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/03/2021, liquidateur : AYMARD PHILIPPE, siège de la liquidation : Bugheas Malintrat 63510 Malintrat, parution de la publicité légale : L'Auvergne agricole paru le 11/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 213 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 593.60 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).