Entreprise : ADVANCED AIR SUPPORT - AAS - SIREN 383 951 811
Identité
Dénomination
ADVANCED AIR SUPPORT - AAS
SIREN (siège)
383 951 811
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1991
Début d’activité
23/12/1991
Date de fin de la personne morale
26/12/2090
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation de tous matériels ou services relatifs aux transports aériens
Code APE
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
Capital social
1045176 EUR
Adresse du siège
AEROPORT DE PARIS LE BOURG 93350 LE BOURGET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HANGAR H-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUMI MOHAMED
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACTITUDES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
L'UNION
Dénomination
ACTIF AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1991
Siret
38395181100017
Code APE
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de tous matériels ou services relatifs aux transports aériens
Adresse
AEROPORT DE PARIS LE BOURG
93350 , LE BOURGET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HANGAR H-5
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
83851
Date d'ajout
09/09/2024
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63446
Date d'ajout
13/11/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 12/11/2020, SOUS LE NUMERO P201800440, MODIFIANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOUVELLE DATE 15/01/2018
Numéro d'observation
53609
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/07/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , juge commissaire M. Joseph Wehbi , maintient administrateur, SELARL BCM en la personne de Me Eric Bauland
Numéro d'observation
46063
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 27/06/2018 arrête le plan de cession au profit de : Ste groupe europe handling
Numéro d'observation
43221
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/06/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 20/06/2018
Numéro d'observation
4632
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 20/02/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 13/02/2018 désigne Juge Commissaire M. Joseph Wehbi , Administrateur SELARL BCM prise en la personne de Me Eric Bauland 7 rue de Caumartin 75009 Paris avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/06/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
11150
Date d'ajout
09/10/2012
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination La société ESCADRILLE MERCURE SOUS TITRE TAXIS AERIENS Forme juridique SAS Siège social Aérogare Bâtiment B5 93350 LE BOURGET Rcs 582 060 745 RCS BOBIGNY
Numéro d'observation
12950
Date d'ajout
11/12/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 28/06/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).