Entreprise : SODELEG - SIREN 383 881 612
Identité
Dénomination
SODELEG
SIREN (siège)
383 881 612
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1994
Début d’activité
30/12/1993
Date de fin de la personne morale
07/02/2090
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1995
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
fourniture de prestations de services notamment administratifs et financiers. Assistance en recherche et développement et desydratation de légumes fourniture de prestations de services notamment administratifs et financiers. Assistance en recherche et développement et desydratation de légumes
Code APE
1039A - Autre transformation et conservation de légumes
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHAMBRY 02840 ATHIES-SOUS-LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLE OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DEVELTER ETIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
LEVEQUE JEAN-XAVIER , GERARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
S.A. GROUPE ALLIANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Amiens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1993
Siret
38388161200022
Code APE
1039A - Autre transformation et conservation de légumes
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fourniture de prestations de services notamment administratifs et financiers. Assistance en recherche et développement et desydratation de légumes fourniture de prestations de services notamment administratifs et financiers. Assistance en recherche et développement et desydratation de légumes
Adresse
RTE DE CHAMBRY
02840 , ATHIES-SOUS-LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/1991
Siret
38388161200014
Code APE
741C
Adresse
208 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/01/2002
Description
--- A COMPTER DU 31.12.01, TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) A COMPTER DU 31.12.01 : FIN AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR DE M.DANIEL VIEUX, DES AUTRES ADMINISTRATEURS, A SAVOIR : M.JEAN- PIERRE HEUSELE, SA GROUPE ALLIANCE, REPRESENTEE PAR M.SERGE RENAUDIN, STE BETEILIGUNGSGESSELLSCHAFT ET WORLEE ET CO, REPRESENTEEPAR M. KLAUS HOFHANSL NOMINATION DE LA SA GROUPE ALLIANCE, REPRESENTEE PAR M. DANIEL VIEUX EN QUALITE DE PRESIDENT PICARDIE LA GAZETTE DU 15.01.02
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/10/2000
Description
--- A COMPTER DU 30.06.2000 AUGMENTATION DU CAPITAL D'UN MONTANT DE 4 819 140 FRANCS SOIT MONTANT ACTUEL 13 119 140 FRANCS ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - PARUTION PICARDIE LA GAZETTE DU 12.07.200
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/02/1994
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 167 le 08/02/1994 --- Publicité au Journal : LES PETITES AFFICHES --- Parution au Jo urnal le 24/01/1994
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/02/1994
Description
--- LE 30 DECEMBRE 1993 ABSORPTION DE SO DE LEG PAR LA SOCIETE ZERO SA. QUI CHANGE DE DENOMINATION SOCIALE ET DEVIENT SO DE LEG TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL (ANCIENNEMENT RUE LOSSERAND A PARIS 14EME) NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR LA SOCIETE ZERO AVAIT COMMENCE SON EXPLOITATION A COMPTER DU 29/11/91
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/12/1993
Description
Observations concernant l'établissement situé rout e de Chambry 02840 Athies-sous-Laon : --- TRANSFER T DE SIEGE DE PARIS 208 RUE RAYMOND LOSSERAND A AT HIES SOUS LAON ROUTE DE CHAMBRY ET FUSION ABSORPTI ON DE LA SOCIETE SODELEG A LA MEME DATE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).