Entreprise : FIRST INVEST - SIREN 383 811 684
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2019)
Dénomination
FIRST INVEST
SIREN (siège)
383 811 684
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1992
Date de fin de la personne morale
07/01/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
548816.46 EUR
Adresse du siège
1 RUE LOUISE WEISS 89000 AUXERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREMEAU PASCAL , LOUIS , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Lindry
Nom, Prénom(s)
DELAGE HERVE , JEAN , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Fontaine les Dijon
Dénomination
ICAUNA FINANCES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Auxerre
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PICARLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1991
Siret
38381168400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 BD DE LA MARNE
89000 , AUXERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
16-18
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
38381168400026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, cession de tous titres, prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupement.
Adresse
1 RUE 1 rue Louise Weiss
89000 , Auxerre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
26/12/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-12-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 16-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
29/11/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 22-11-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/07/2011
Description
Transfert du siège de 16-18 Boulevard de la Marne 89000 AUXERRE à 1 Rue Louise Weiss 89000 AUXERRE à compter du 01.06.10
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à +1/2 du capital social, suite à décision du 28/06/1994.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/01/1992
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).