Entreprise : MARTIN-KUBACKI - SIREN 383 753 795
Identité
Dénomination
MARTIN-KUBACKI
SIREN (siège)
383 753 795
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1991
Date de fin de la personne morale
09/12/2090
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 AV DE LA DEVEZE 34500 BEZIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZUP DE LA DEVEZE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Béziers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/05/1992
Siret
38375379500020
Enseigne
STATION SHELL
Code APE
505Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
La société a pour objet l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous fonds de commerce de station service la distribution de tous produits énergétiques et lubrifiant destinés notamment aux véhicules la distribution de tous articles destinés aux véhicules automobiles et a leurs usagers toutes activités et services annexes associés à la vente de ces produits ou articles compatibles avec la nature du fonds la distribution de tous produits alimentaires
Adresse
1 AV avenue de la Devèze
34500 , Béziers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZUP DE LA DEVEZE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/1991
Siret
38375379500012
Enseigne
SHELL
Code APE
505Z
Adresse
60 AV DU PRESIDENT WILSON
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6635
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Radiation du RCS le 17/07/2019 avec effet au 17/07/2019 RADIATION D'OFFICE : ART.R123-131 - mention de la dissolution depuis plus de 3 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3503
Date d'ajout
02/08/1993
Description
Dissolution anticipée de la société nomination en qualité de liquidateur de Mr martin Laurent et siège de la liquidation à Sauvian 5 rue auguste comte fin de la location gérance consentie par la société des pétroles Shell à compter du 17.05.1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).