Entreprise : SCI DES DOUVES D EN BAS - SIREN 383 629 573
Identité
Dénomination
SCI DES DOUVES D EN BAS
SIREN (siège)
383 629 573
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1991
Début d’activité
19/11/1991
Date de fin de la personne morale
28/11/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
134 RTE DU BOLHOAT 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLIET RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Plomelin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/1991
Siret
38362957300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
134 RTE DU BOLHOAT
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1991
Siret
38362957300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
TY PLANCHE
29180 , GUENGAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6894
Date d'ajout
17/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/10/2008 : Nouveau : PELLIET Raymond, Gérant associé Changement de qualité : CAVELLEC André, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).