Entreprise : CUMA DES GRANGES - SIREN 383 561 834
Identité
Dénomination
CUMA DES GRANGES
SIREN (siège)
383 561 834
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1991
Début d’activité
23/09/1977
Date de fin de la personne morale
19/11/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLE A SES ADHERENTS
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
658.58 EUR
Adresse du siège
LES GRANGES 87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUBRUN LOUIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRUN JEAN , LOUIS
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
AUCOMTE EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
BARLIER JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
BEAUBERT RENE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
JAMMOT MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
LEGER JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
THOMAS MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/1977
Siret
38356183400011
Nom commercial
CUMA DES GRANGES
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLE A SES ADHERENTS
Autres Activités
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLE A SES ADHERENTS
Adresse
LES GRANGES
87160 , SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUBRUN LOUIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 320.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 658.58 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).