Entreprise : SCI DES MOULINS DE SPAY - SIREN 383 496 197
Identité
Dénomination
SCI DES MOULINS DE SPAY
SIREN (siège)
383 496 197
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1991
Début d’activité
01/11/1991
Date de fin de la personne morale
07/11/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, ADMINISTRATION EX- PLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
RUE BLAISE PASCAL 86130 JAUNAY-MARIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAE DE CHALEMBERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERGE DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38349619700013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION EX- PLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Adresse
RUE BLAISE PASCAL
86130 , JAUNAY-MARIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAE DE CHALEMBERT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52546
Date d'ajout
24/05/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49160
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
49159
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
48901
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de POITIERS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL En date du 7 juillet 2016 A prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler loi du 25/01/1985 à l'encontre de Dominique Fernand René VERGE, né le 4 septembre 1962 à St Jean d'Angély (17) définitivement à compter du 28 juillet 2016
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/1991
Description
Historique des observations depuis le 08/11/1991 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : LE COURRIER FRANCAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).